profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

Решите пример (2005*8*704*21+6400:800); (702; 5)=

  1. Ответ
    Ответ дан Третьяков Руслан
    а ) ( 2005 * 8 * 704 * 21 + 6400 : 800) ;
    Решим по действиям:
    1 ) 2005 * 8 = 16 040, тогда выражение станет в виде ( 16 040 * 704 * 21 + 6400 : 800) ;
    2 ) 16 040 * 704 = 11 292 160, тогда выражение станет в виде ( 11 292 160 * 21 + 6400 : 800) ;
    3 ) 11 292 160 * 21 = 237 135 360, тогда выражение станет в виде ( 237 135 360 + 6400 : 800) ;
    4 ) 6400 / 800 = 64 / 8 = 8, тогда выражение станет в виде ( 237 135 360 + 8 ) ;
    5 ) Последнее действие: 237 135 360 + 8 = 237 135 368.

    б ) ( 702 / 5 ) = 702 / 5 = 140 , 4.
    0