profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

2002*96+(437140-42*1085):5-908*60

  1. Ответ
    Ответ дан Ozlem
    Решение примера:
    2002 * 96 + ( 437 140 - 42 * 1085 ) : 5 - 908 * 60 = 216 026;
    1. Первое действие делаем в скобках умножение.
    42 * 1085 = 45 570;
    2. Второе действие в скобках вычитание.
    437 140 - 45 570 = 391 570;
    3. Третье действие делаем деление.
    391 570 / 5 = 78 314;
    4. Четвертое действие умножение.
    2002 * 96 = 192 192;
    5. Пятое действие умножение.
    908 * 60 = 54 480;
    6. Шестое действие делаем сложение.
    192 192 + 78 314 = 270 506;
    7. Последнее седьмое действие делаем вычитание.
    270 506 - 54 480 = 216 026.
    0

Самые новые вопросы


Топ пользователи


Hekady (
204)
shozavitya (
178)
znanija (
172)
Eveline (
52)