profile
Опубликовано - 6 месяцев назад | По предмету Математика | автор Аноним

(((15*6+576/48)-(56*24/42+66))*35+345)-28*17

  1. Ответ
    Ответ дан Копылов Олег
    Для решения примера сначала нужно выполнить действия во внутренних скобках, потом во внешних, после этого выполнить сначала умножение за скобками, после вычитание.
    (((15 * 6 + 576 / 48) - (56 * 24 / 42 + 66)) * 35 + 345) - 28 * 17 = 9.
    Распишем пример по порядку выполнения действий :
    1) 15 * 6 = 90 ;
    2) 576 / 48 = 12 ;
    3) 56 * 24 = 1344 ;
    4) 1344 / 42 = 32 ;
    5) 90 + 12 = 102 ;
    6) 32 + 66 = 98 ;
    7) 102 - 98 = 4 ;
    8) 4 * 35 = 140 ;
    9) 140 + 345 = 485 ;
    10) 28 * 17 = 476 ;
    11) 485 - 476 = 9.
    Ответ : 9.
    0



Топ пользователи