profile
Опубликовано - 2 месяца назад | По предмету Математика | автор Аноним

сколько будет 55×67×34×12×16.

  1. Ответ
    Ответ дан Турова Валентина

    Для того, чтобы вычислить значение заданного выражения, будем последовательно выполнять умножение чисел слева направо:

    n

    55 * 67 * 34 * 12 * 16 = ?

    n

    1) 55 * 67 = 3685,

    n

    2) 3685 * 34 = 125290,

    n

    3) 125290 * 12 = 1503480,

    n

    4) 1503480 * 16 = 24055680.

    n

    Ответ: 24055680.

    0



Топ пользователи