profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

Помогите умоляю столбиком примеры! 47*39,537*41,632*28,3435*24,1764*81.

  1. Ответ
    Ответ дан Третьякова Лариса
    Первый пример: 47*39=1833. Ответ: 1833.
    Второй пример: 537*41=22017. Ответ: 22017.
    Третий пример: 632*28=17696. Ответ: 17696.
    Четвертый пример: 3435*24=82440. Ответ: 82440.
    Пятый пример: 1764*81=142884. Ответ: 142884.

    Решения в столбик показаны в приложении: http://bit.ly/2lG5Zun
    0