profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

(600000-823•15):1451-(8007•708+1331044):100000+290•96= 70050•607:467-(30104-396)•90:840+52633= 18495400:308-426•68+(84003-14658):201•459+10563=

  1. Ответ
    Ответ дан Федотов Юрий
    Первый пример:
    1) 823 * 15 = 12345.
    2) 600000 - 12345 = 587655.
    3) 587655 / 1451 = 405.
    4) 8007 * 708 = 5668956.
    5) 5668956 + 1331044 = 7000000.
    6) 7000000 / 100000 = 70.
    7) 290 * 96 = 27840.
    8) 405 - 70 = 335.
    9) 335 + 27840 = 28175.
    Ответ: 28175.
    Второй пример:
    1) 70050 * 607 = 42520350.
    2) 42520350 / 467 = 91050.
    3) 30104 - 396 = 29708.
    4) 29708 * 90 = 2673720.
    5) 2673720 / 840 = 3183.
    6) 91050 - 3183 = 87867.
    7) 87867 + 52633 = 140500.
    Ответ: 140500.
    Третий пример:
    1) 18495400 / 308 = 60050.
    2)426 * 68 = 28968.
    3) 60050 - 28968 = 31082.
    4) 84003 - 14658 = 69345.
    5) 69345 / 201 = 345.
    6) 345 * 459 = 158355.
    7) 31082 + 158355 = 189437.
    8) 189437 + 10563 = 200000.
    Ответ: 200000.
    Четвертый пример:
    1) 570 * 409 = 233130.
    2) 43516 / 86 * 275 = 139150.
    3) 233130 - 139150= 93980.
    4) 93980/4=23495.
    5)73720/76=970.
    6) 970+1668=2638.
    7) 2638*7=18466.
    8) 23495-18466=5029.
    Ответ: 5029.
    Пятый пример:
    1)25200/7=3600.
    2) 802*370=296740.
    3) 3600+296740=300340.
    4) 300340/4=75085.
    5) 32048*9=288432.
    6) 48+24=72.
    7) 288432/72=4006.
    8) 75085 - 4006= 71079.
    Ответ: 71079.
    0