profile
Опубликовано - 2 месяца назад | По предмету Математика | автор Аноним

Реши произведения вот таким способом 396x24=396x(2x2x2x3)=(396x2)x2x2x3=(792x2)x2x3 вот произведения 128x12 397x28 1249x54

  1. Ответ
    Ответ дан Сазонов Федор
    128 x 12 = 128 х (2 х 2 х 3) = (128 х 2) х 2 х 3 = (256 х 2) х 3 = 512 х 3 = 1536.
    Ответ : 1536.
    397 x 28 = 397 х (2 х 2 х 7) = (397 х 2) х 2 х 7 = (794 х 2) х 3 = 1588 х 3 = 4764.
    Ответ : 4764.
    1249 x 54 = 1249 х (2 х 3 х 3 х 3) = (1249 х 2) х 3 х 3 х 3 = (2498 х 3) х 3 х 3 = (7494 х 3) х 3 = 22482 х 3 = 67446.
    Ответ : 67446.
    27893 x 32 = 27893 х (2 х 2 х 2 х 2 х 2) = (27893 х 2) х 2 х 2 х 2 х 2 = (55786 х 2) х 2 х 2 х 2 = (111572 х 2) х 2 х 2 = (223144 х 2) х 2 = 446288 х 2 = 892576.
    Ответ : 892576.
    0



Топ пользователи


Hekady (
204)
shozavitya (
180)
znanija (
172)
Eveline (
52)