profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

Вычисли удобным способом 345 *73+23*25+345*27+77*25

  1. Ответ
    Ответ дан Пахомова Алла
    345 * 73 + 23 * 25 + 345 * 27 + 77 * 25 = 37 000;

    Первое действие.

    345 * 73 = 25 185;

    Второе действие.

    23 * 25 = 575;

    Третье действие.

    25 185 + 575 = 25 760;

    Четвертое действие.

    345 * 27 = 9315;

    Пятое действие.

    25 760 + 9315 = 35 075;

    Шестое действие.

    77 * 25 = 1925;

    Седьмое действие.

    35 075 + 1925 = 37 000.
    0



Топ пользователи