profile
Опубликовано - 2 месяца назад | По предмету Математика | автор Аноним

Составьте схему вычисления выражения: (39*71+25*95)-(248:4-176:11)

  1. Ответ
    Ответ дан Андреева Агата

    (39 * 71 + 25 * 95) - (248 : 4 - 176 : 11) = 5098.

    n

    Сначала необходимо выполнить умножение в первых скобках:

    n

    1) 39 * 71 = 2769;

    n

    2) 25 * 95 = 2375;

    n

    После этого необходимо выполнить деление во вторых скобках:

    n

    3) 248 : 4 = 62;

    n

    4) 176 : 11 = 16;

    n

    После необходимо сложить полученные результаты в первых скобках:

    n

    5) 2769 + 2375 = 5144;

    n

    Найти разницу чисел полученных результатов во вторых скобках:

    n

    6) 62 - 16 = 46;

    n

    Полученные результаты в скобках необходимо вычесть:

    n

    7) 5144 - 46 = 5098.

    n

    Ответ: 5098.

    0



Топ пользователи