profile
Опубликовано - 2 месяца назад | По предмету Математика | автор Аноним

Решети примеры: 459:51•836+506•703-129 909 600 000-225•309+315:35•217

  1. Ответ
    Ответ дан Андреев Сергей

    Первый пример.

    n

    459 : 51 * 836 + 506 * 703 - 129 909 = 233 333;

    n

    459 / 51 = 9;

    n

    9 * 836 = 7524;

    n

    506 * 703 = 355 718;

    n

    7524 + 355 718 = 363 242;

    n

    363 242 - 129 909 = 233 333.

    n

    Второй пример.

    n

    600 000 - 225 * 309 + 315 : 35 * 217 = 532 438;

    n

    225 * 309 = 69 525;

    n

    600 000 - 69 525 = 530 475;

    n

    315 / 35 = 9;

    n

    9 * 217 = 1953;

    n

    530 475 + 1953 = 532 428.

    0



Топ пользователи