profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

580 умножить на 425 и 478 разделить на 2

  1. Ответ
    Ответ дан Орлова Ксения
    1 ) 580 * 425 = 500 * 425 + 80 * 425 = 500 * 400 + 500 * 20 + 500 * 5 + 80 * 400 + 80 * 20 + 80 * 5 = 200000 + 10000 + 2500 + 32000 + 1600 + 400 = 210 000 + 2500 + 32 000 + 2000 = 242 000 + 2000 + 2500 = 244 000 + 2500 = 246 500 ;
    В итоге получили, 580 * 425 = 245 500;
    Ответ: 580 * 425 = 245 500.
    2 ) 478 / 2 = 239 * 2 / 2 ;
    Числитель и знаменатель в дроби сокращаем на 2, тогда останется:
    239 * 2 / 2 = 239 * 1 / 1 = 239 / 1 = 239 ;
    В итоге получили, 478 / 2 = 239.
    Ответ: 478 / 2 = 239.
    0