profile
Опубликовано - 2 месяца назад | По предмету Математика | автор Аноним

2222*77*55-100*56-9=?

  1. Ответ
    Ответ дан Казаков Александр

    2222 * 77 * 55 - 100 * 56 - 9 = 9 404 561;

    n

    1. Первое действие в примере делаем умножение.

    n

    2222 * 77 = 171 094;

    n

    2. Второе действие в примере делаем тоже умножение.

    n

    171 094 * 55 = 9 410 170;

    n

    3. Третье действие умножение.

    n

    100 * 56 = 5600;

    n

    4. Четвертое действие делаем вычитание.

    n

    9 410 170 - 5600 = 9 404 570;

    n

    5. Пятое действие последнее в примере делаем вычитание.

    n

    9 404 570 - 9 = 9 404 561.

    n

     

    0



Топ пользователи