profile
Опубликовано - 1 месяц назад | По предмету Математика | автор Аноним

8726262653536*7227725364848+3737737373747*2883466574829-3837*263663(4647838274749298*277364839)-373774648288=

  1. Ответ
    Ответ дан Комаров Анатолий

    Первый пример.

    n

    8 726 262 653 536 * 7 227 725 364 848 + 3 737 737 373 747 * 2 883 466 574 829 - 3837 * 263 663 = 73 848 670 703 976 565 121 241 860;

    n

    8 726 262 653 536 * 7 227 725 364 848 = 63 071 029 921 287 962 217 302 528;

    n

    3 737 737 373 747 * 2 883 466 574 829 = 10 777 640 782 688 603 915 614 263;

    n

    63 071 029 921 287 962 217 302 528 + 10 777 640 782 688 603 915 614 263 = 73 848 670 703 976 566 132 916 791;

    n

    3837 * 263 663 = 1 011 674 931;

    n

    73 848 670 703 976 566 132 916 791 - 1 011 674 931 = 73 848 670 703 976 565 121 241 860.

    n

    Второй пример.

    n

    (4 647 838 274 749 298 * 277 364 839) - 373 774 648 288 = 1 289 146 914 773 503 030 484 734;

    n

    4 647 838 274 749 298 * 277 364 839 = 1 289 146 914 773 876 805 133 022;

    n

    1 289 146 914 773 876 805 133 022 - 373 774 648 288 = 1 289 146 914 773 503 030 484 734.

    0



Топ пользователи